序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
贵州省贵阳市花溪区民主路21号
|
贵州省贵阳市花溪区民主路3号
|
2 | 2021-10-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
赵懿
|
陈泊儒
|
3 | 2021-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
赵懿 [退出]
|
陈泊儒 [新增]
|
4 | 2020-05-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王莹莹
|
赵懿
|
5 | 2020-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王莹莹 [退出]
|
赵懿 [新增]
|
6 | 2018-06-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
贵州省贵阳市花溪区镇
|
贵州省贵阳市花溪区民主路21号
|
7 | 2018-06-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
贵州省贵阳市花溪区镇
|
贵州省贵阳市花溪区民主路号
|
8 | 2017-02-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
汪国华 [退出]
|
王莹莹 [新增]
|