序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翁桂龙 | 62.5% | 112.5万人民币 |
2 | 翁桂苏 | 37.5% | 67.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁桂龙
|
|
2 |
翁桂苏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
贵阳桂龙摩托车有限公司黔东南分公司
|
胡勇军 | 2005-07-18 |
2 |
贵阳桂龙摩托车有限公司遵义分公司
|
赵伟平 | 2004-12-31 |
3 |
贵阳桂龙摩托车有限公司惠水分公司
|
王波 | 2002-06-26 |
4 |
贵阳桂龙摩托车有限公司六盘水分公司
|
邓建军 | 2002-05-27 |
5 |
贵阳桂龙摩托车有限公司六枝特区分公司
|
翁桂芳 | 2001-04-23 |
6 |
贵阳桂龙摩托车有限公司安顺分公司
|
吴宜徽 | 2000-06-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-10 | 其他事项备案变更 |
5172
|
5173
|
2 | 2021-11-10 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
批零兼营:国产摩托车及配件。
|
摩托车及零配件批****;摩托车及零配件批****;摩托车及零配件零售;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2021-11-10 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
4 | 2016-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
翁桂苏
|
5 | 2016-11-07 | 联络员备案变更 |
张敏
|
张敏
|
6 | 2016-11-07 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
7 | 2016-11-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
--
|
--
|
8 | 2016-11-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
|
翁桂苏 [新增]
|
9 | 2016-11-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) |
2016-12-31
|
1900-01-01
|
10 | 2006-02-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
翁桂龙 ,50.00 ,62.50 ,1998-11-13 ;翁桂苏 ,30.00 ,37.50 ,2002-12-18 ;
|
翁桂龙 ,112.50 ,62.50 ,1998-11-13 ;翁桂苏 ,67.50 ,37.50 ,2002-12-18 ;
|