序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
罗旭梅
|
罗汪洋
|
2 | 2022-04-22 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
3 | 2018-12-13 | 其他事项备案 |
*******
|
***********
|
4 | 2018-12-13 | 其他事项备案变更 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,分公司《营业执照》备案 ,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
5 | 2016-07-08 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
******
|
******
|
6 | 2016-07-08 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
520303
|
520303
|
7 | 2016-07-08 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
遵义市上海路
|
上海路908号遵义师范学院硕博楼一层
|
8 | 2015-08-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
罗汪洋 [退出]
|
黄莹 [新增]
|
9 | 2014-09-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
何志乾 [退出]
|
罗汪洋 [新增]
|