序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈剑康 [退出]
|
马继盛 [新增]
|
2 | 2022-07-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈剑康
|
马继盛
|
3 | 2022-07-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2022-07-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
学校食堂、学生澡堂;日用百货、预包装食品;农副产品;培训接待、餐饮住宿;物业管理
|
一般项目:对学校食堂、学生宿舍、培训接待、餐饮住宿、物业管理、校医务室和校园摆渡车在日常运营中的监督管理;日用百货、预包装食品、农副产品和自制饮品销售;教育教学检测和评价活动,检验检测服务,科技中介服务,科技成果转让,专业设计服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
5 | 2016-11-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
学校食堂(凭餐饮服务许可证在有效期内经营);日用百货;农副产品;校内房屋维修。(以下空白)
|
学校食堂、学生澡堂;日用百货、预包装食品;农副产品;培训接待、餐饮住宿;物业管理
|
6 | 2016-11-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
喻辉 [退出]
|
陈剑康 [新增]
|
7 | 2011-08-18 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
安顺师范高等专科学校后勤服务中心
|
安顺学院后勤服务中心
|
8 | 2011-08-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
饮食。(以下空白)糖、酒;日用百货;农副产品;咨询服务;校内房屋维修;住宿及建筑用砂石生产(分支机构经营)。(以下空白)
|
学校食堂(凭餐饮服务许可证在有效期内经营);日用百货;农副产品;校内房屋维修。(以下空白)
|
9 | 2011-08-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周松
|
喻辉
|
10 | 2006-05-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
糖、烟、酒;日用百货;粮油;五交化;糕点加工;农副产品;咨询服务;校内房屋维修;住宿及建筑用砂石生产(分支机构经营)。(以下空白)
|
糖、酒;日用百货;农副产品;咨询服务;校内房屋维修;住宿及建筑用砂石生产(分支机构经营)。(以下空白)
|