序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范华伍
|
马高飞
|
2 | 2018-07-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
龙盛明
|
范华伍
|
3 | 2016-11-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
陈剑 [退出]
|
龙盛明 [新增]
|
4 | 2015-07-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
J
|
J
|
5 | 2015-07-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
J6600
|
J6600
|
6 | 2015-07-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
存款、贷款、结算、汇兑业务
|
存款、贷款、结算、汇兑、银行卡、银行汇票及银行承兑汇票业务、代理保险业务及代理收付款项业务。
|
7 | 2015-07-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
龙盛明 [退出]
|
陈剑 [新增]
|