序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 荔波县人民政府 | 100% | 600000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙飞
|
|
2 |
代厚刚
|
|
3 |
白建登
|
|
4 |
杨劢
|
|
5 |
廖辉
|
|
6 |
李康颖
|
|
7 |
姚勤利
|
|
8 |
罗仲友
|
|
9 |
胡国柱
|
|
10 |
董米娜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
贵州荔波旅游****展(集团)有限公司樟江大厦
|
陈玉安 | 2003-04-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-26 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
2 | 2021-11-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
廖辉
|
龙飞
|
3 | 2021-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
白建登胡国柱廖辉代厚刚董米娜杨劢罗仲友姚勤利李康颖
|
龙飞 [新增]白建登胡国柱廖辉代厚刚董米娜杨劢罗仲友姚勤利李康颖
|
4 | 2020-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨劢罗红波 [退出]蒙文肖 [退出]莫秉申 [退出]蒙利三 [退出]覃杰 [退出]余乐 [退出]唐华忠 [退出]白建登金鹰 [退出]陈章贵 [退出]何可毅 [退出]
|
白建登胡国柱 [新增]廖辉 [新增]代厚刚 [新增]董米娜 [新增]杨劢罗仲友 [新增]姚勤利 [新增]李康颖 [新增]
|
5 | 2020-07-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
白建登
|
廖辉
|
6 | 2020-07-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
旅游文化项目(含景区景点、文化遗产、自然遗产)的开****建设、经营管理;依法经营荔波县人民政府投资形成的旅游文化资产;文旅地产、酒店、餐饮、民宿、健康养老项目开****建设、经营管理;旅游观光服务;旅游文化项目区域内的广告经营;旅游文化产品的生产销售;节庆、会展、演艺、休闲项目的开****经营;保险兼代理业务。
|
景区景点资源开****、运营管理,景区配套文化设施建设,景区内所有经营项目运营、涉旅项目管理,酒店民宿、餐饮服务、旅行社运营管理,旅游商品开****销售,工艺品研****、制作和销售;省内旅游交通线路经营;度假康养结合的旅游地产与开****建设和经营管理、土地开****、土地整治;旅游项目策划、实景演艺;旅游文化、体育开****项目(含景区景点、文化遗产、自然遗产)的开****建设、经营管理、广告经营及投资业务;依法经营荔波县人民政府投资形成的旅游、文化、体育资产;节庆、会展、博览、休闲项目的开****经营;文化传播、进出口贸易。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
|
7 | 2020-07-17 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2020-07-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
贵州省黔南州荔波县玉屏街道红船路3-2号
|
贵州省黔南州荔波县民族体育中心C栋
|
9 | 2019-12-25 | 其他事项备案变更 |
贵州荔波旅游产业控股集团有限公司:100%;
|
荔波县人民政府:100%;
|
10 | 2019-12-25 | 市场主体类型变更变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有独资)
|