序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
潘宏
|
杨朝姝
|
2 | 2016-08-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
******
|
******
|
3 | 2016-08-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
--
|
--
|
4 | 2016-08-02 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
化学肥料、化学农药、家用塑料薄膜,农药机械、日用杂品(涉及许可证、资质证的凭许可证、资质证经营)
|
化学肥料、化学农药、家用塑料薄膜,农药机械、日用杂品(涉及许可证、资质证的凭许可证、资质证经营)
|
5 | 2016-08-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) |
1900-01-01
|
1900-01-01
|
6 | 2016-08-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
乔安荣 [退出]
|
潘宏 [新增]
|
7 | 2016-08-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
522701
|
522701
|
8 | 2016-08-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
都匀市小围寨沙井街
|
小围寨沙井街
|
9 | 2016-05-20 | 登记机关变更 |
******
|
******
|
10 | 2016-05-20 | 登记机关变更 |
522700
|
522701
|