序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘坤 | 88% | 4400.0万人民币 |
2 | 刘德 | 12% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘德
|
|
2 |
陆玉琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜霞 [退出]
|
刘德 [新增]
|
2 | 2020-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹文靖 [退出]
|
陆玉琼 [新增]
|
3 | 2020-12-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-12-14章程第五条、第十三条、第十六条、第十八条修正备案
|
4 | 2020-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘坤 [退出]
|
刘德 [新增]
|
5 | 2020-12-28 | 法定代表人变更 |
刘坤
|
刘德
|
6 | 2020-12-28 | 投资人(股权)变更 |
云南大不同民族文化****展有限公司 出资 2600万人民币; [退出]姜霞 出资 2400万人民币; [退出]
|
刘坤 出资 4400万人民币; [新增]刘德 出资 600万人民币; [新增]
|
7 | 2020-03-30 | 监事备案 |
刘家璐 [退出]
|
邹文靖 [新增]
|
8 | 2020-03-30 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
云南大不同文化传媒有限公司;姜霞;
|
云南大不同民族文化****展有限公司; [名称变更]姜霞;
|
9 | 2020-03-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-25章程第五条、第十六条修正备案
|
10 | 2020-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘家璐 [退出]
|
邹文靖 [新增]
|