序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张瑞丽 | 51% | 177.99万人民币 |
2 | 郑雅英 | 49% | 171.01万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
路万里
|
|
2 |
张瑞丽
|
|
3 |
郑雅英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴全甫 [退出]
|
路万里 [新增]
|
2 | 2022-05-07 | 法定代表人变更 |
吴全甫
|
路万里
|
3 | 2022-03-16 | 联络员备案 |
路子龙 *** 备案手机:***
|
路子龙 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2022-03-16 | 联络员备案 |
路子龙 *** 备案手机:***
|
普丽娇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张瑞丽 [退出]
|
吴全甫 [新增]
|
6 | 2021-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张瑞丽
|
张瑞丽
|
7 | 2021-08-06 | 法定代表人变更 |
张瑞丽
|
吴全甫
|
8 | 2021-01-26 | 联络员备案 |
黄吉莹 *** 备案手机:***
|
路子龙 *** 备案手机:***
|
9 | 2021-01-26 | 法定代表人变更 |
黄大伟
|
张瑞丽
|
10 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张瑞丽
|