序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李俊 | 66.66667% | 200.0万人民币 |
2 | 王琴芬 | 33.33333% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李俊
|
|
2 |
王琴芬
|
|
3 |
欧国富
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-13 | 经营期限 |
2010年8月16日 至 2020年8月16日
|
2010年8月16日 至 长期
|
2 | 2018-06-02 | 联络员备案 |
杜贵林 *** 备案手机:***
|
李俊 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-05-19 | 联络员备案 |
李俊 *** 备案手机:***
|
杜贵林 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-05-19 | 财务负责人 |
|
王琴芬
|