序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨丽娇 | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨丽娇
|
|
2 |
李琼芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-17 | 经营期限 |
2008年6月6日 至 2018年6月6日
|
2008年6月6日 至 长期
|
2 | 2016-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨国友 [退出]
|
杨丽娇 [新增]
|
3 | 2016-04-29 | 法定代表人变更 |
杨国友
|
杨丽娇
|
4 | 2016-04-29 | 投资人(股权)变更 |
杨国友 出资 3万人民币; [退出]
|
杨丽娇 出资 3万人民币; [新增]
|
5 | 2016-04-29 | 经理备案 |
杨国友 [退出]
|
杨丽娇 [新增]
|
6 | 2016-04-29 | 董事备案 |
杨国友 [退出]
|
杨丽娇 [新增]
|
7 | 2016-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
杨国友
|
8 | 2016-01-08 | 联络员备案 |
杨丽娇 *** 备案手机:***
|
杨丽娇 *** 备案手机:***
|
9 | 2016-01-08 | 财务负责人 |
|
杨丽娇
|
10 | 2016-01-08 | 董事备案 |
杨国友
|
杨国友
|