序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南中旺旅游集团有限公司 | 51% | 15.3万人民币 |
2 | 李健 | 49% | 14.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶玉梅
|
|
2 |
龚文先
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 经营期限 |
2011年1月12日 至 2021年1月12日
|
2011年1月12日 至 长期
|
2 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
陶玉梅 *** 备案手机:***
|
袁宽涛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
马雪莹 *** 备案手机:***
|
陶玉梅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
陶玉梅 *** 备案手机:***
|
陶玉梅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-03-13 | 联络员备案 |
陶玉梅 *** 备案手机:***
|
马雪莹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-08-11 | 联络员备案 |
刘维娜 *** 备案手机:***
|
陶玉梅 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚文先
|
龚文先
|
8 | 2017-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李骋宇 [退出]
|
陶玉梅 [新增]
|
9 | 2017-08-11 | 投资人(股权)变更 |
李骋宇 出资 11.7万人民币; [退出]杨扬 出资 3万人民币; [退出]云南中旺旅游集团有限公司 出资 15.3万人民币;
|
李健 出资 14.7万人民币; [新增]云南中旺旅游集团有限公司 出资 15.3万人民币;
|
10 | 2017-08-11 | 法定代表人变更 |
李骋宇
|
陶玉梅
|