序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊小燕 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李春华
|
|
2 |
于熊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-04 | 经理备案 |
熊小燕 [退出]
|
李春华 [新增]
|
2 | 2019-12-04 | 法定代表人变更 |
熊小燕
|
李春华
|
3 | 2019-12-04 | 联络员备案 |
李争 *** 备案手机:***
|
李春华 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊小燕 [退出]
|
李春华 [新增]
|
5 | 2019-04-29 | 联络员备案 |
李春艳 *** 备案手机:***
|
李争 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-06-05 | 联络员备案 |
张雪梅 *** 备案手机:***
|
李春艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2016-04-22 | 联络员备案 |
于洋 *** 备案手机:***
|
张雪梅 *** 备案手机:***
|
8 | 2016-04-22 | 财务负责人 |
|
张雪梅
|
9 | 2016-04-22 | 财务负责人 |
张雪梅
|
夏逵
|