序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴立立 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴立立
|
|
2 |
刘文丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王思 [退出]
|
刘文丽 [新增]
|
2 | 2022-03-30 | 投资人(股权)变更 |
吴立立 出资 92万人民币;王思 出资 8万人民币; [退出]
|
吴立立 出资 100( + 8.69565% )万人民币;
|
3 | 2022-03-30 | 财务负责人 |
葛玉军 ***
|
吴立立 ***
|
4 | 2022-03-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2022-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴立立
|
吴立立
|
6 | 2022-03-07 | 地址变更 |
云南省昆明市西山区广福路陆家社区云南红星广场商业区7号楼18层1818室
|
云南省西山区日新中路618号润城第一大道2栋1508室
|
7 | 2022-01-04 | 联络员备案 |
卢春玲 *** 备案手机:***
|
黄容 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2021-03-23 | 联络员备案 |
吴立立 *** 备案手机:***
|
卢春玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-08-28 | 经理备案 |
葛玉军 [退出]
|
吴立立 [新增]
|
10 | 2020-08-28 | 董事备案 |
葛玉军 [退出]
|
吴立立 [新增]
|