序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何进 | 58.60076% | 2940.0万人民币 |
2 | 海南傲海投资咨询合伙企业(有限合伙) | 41.39924% | 2077.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何进
|
|
2 |
何小平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南养尊堂生物科技有限公司河南分公司
|
唐艳群 | 2022-06-13 |
2 |
云南养尊堂生物科技有限公司北京分公司
|
刘晓波 | 2022-04-14 |
3 |
云南养尊堂生物科技有限公司山东分公司
|
孙大勇 | 2022-04-07 |
4 |
云南养尊堂生物科技有限公司四川分公司
|
汪健鸥 | 2022-03-18 |
5 |
云南养尊堂生物科技有限公司安徽分公司
|
潘地 | 2021-11-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 注册资本变更 |
4507.0873万人民币
|
5017.000000万人民币( + 11.31357% )
|
2 | 2021-12-21 | 实收资本变更 |
1870.1163万人民币
|
2067.087300万人民币( + 10.53255% )
|
3 | 2021-12-21 | 投资人(股权)变更 |
张媛 出资 1260万人民币; [退出]何进 出资 2940万人民币;莫定龙 出资 307.0873万人民币; [退出]
|
何进 出资 2940万人民币;海南傲海投资咨询合伙企业(有限合伙) 出资 2077万人民币; [新增]
|
4 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张媛 [退出]
|
何小平 [新增]
|
5 | 2021-12-08 | 实收资本变更 |
500万人民币
|
1870.116300万人民币( + 274.02326% )
|
6 | 2021-12-08 | 注册资本变更 |
4200万人民币
|
4507.087300万人民币( + 7.3116% )
|
7 | 2021-12-08 | 投资人(股权)变更 |
张媛 出资 1260万人民币;何进 出资 2940万人民币;
|
张媛 出资 1260万人民币;何进 出资 2940万人民币;莫定龙 出资 307.0873万人民币; [新增]
|
8 | 2020-11-20 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
4200.000000万人民币( + 740% )
|
9 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何小平 [退出]
|
张媛 [新增]
|
10 | 2020-11-20 | 投资人(股权)变更 |
何小平 出资 200万人民币; [退出]何进 出资 300万人民币;
|
张媛 出资 1260万人民币; [新增]何进 出资 2940( + 880% )万人民币;
|