序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李仕昌 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 尹建晶 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李仕昌
|
|
2 |
尹建晶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-16 | 经营范围变更 |
计算机软硬件开****及应用;计算机系统集成及综合布线(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
计算机软硬件开****及应用;计算机系统集成及综合布线;企业管理;档案整理(国家涉密档案除外);摄影摄像服务;计算机图文设计制作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
2 | 2020-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹建晶 [退出]
|
李仕昌 [新增]
|
3 | 2020-03-10 | 投资人(股权)变更 |
陈源俐 出资 90万人民币; [退出]尹建晶 出资 10万人民币;
|
李仕昌 出资 90万人民币; [新增]尹建晶 出资 10万人民币;
|
4 | 2020-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈源俐 [退出]
|
尹建晶 [新增]
|
5 | 2020-03-10 | 法定代表人变更 |
尹建晶
|
李仕昌
|
6 | 2020-03-03 | 联络员备案 |
尹建晶 *** 备案手机:***
|
尹建晶 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-01-11 | 法定代表人变更 |
陈源俐
|
尹建晶
|
8 | 2019-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈源俐 [退出]
|
尹建晶 [新增]
|
9 | 2019-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹建晶 [退出]
|
陈源俐 [新增]
|
10 | 2018-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹建晶 [退出]
|
杨金贵 [新增]
|