序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡贤锋 | 63.78968% | 128.6万人民币 |
2 | 胡荣枝 | 36.21032% | 73.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡贤锋
|
|
2 |
胡荣枝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-19 | 联络员备案 |
方贤 *** 备案手机:***
|
方贤 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-07-16 | 董事备案 |
胡荣枝 [退出]
|
胡贤锋 [新增]
|
3 | 2020-07-16 | 监事备案 |
吴艳芬 [退出]
|
胡荣枝 [新增]
|
4 | 2020-07-16 | 法定代表人变更 |
胡贤锋
|
胡贤锋
|
5 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡荣枝 [退出]
|
胡贤锋 [新增]
|
6 | 2020-07-16 | 实收资本变更 |
199.8万人民币
|
201.600000万人民币( + 0.9009% )
|
7 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴艳芬 [退出]
|
胡荣枝 [新增]
|
8 | 2018-07-18 | 经营范围变更 |
通用零部件、结构性金属制品的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
通用零部件、结构性金属制品的生产、销售;冷库的设计与安装;制冷设备研****、设计及技术咨询;制冷设备及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-07-18 | 投资人(股权)变更 |
胡贤峰 出资 90万人民币; [退出]胡荣枝 出资 73万人民币;吴艳芬 出资 38.6万人民币; [退出]
|
胡贤锋 出资 128.6万人民币; [新增]胡荣枝 出资 73万人民币;
|
10 | 2018-04-27 | 法定代表人变更 |
方建华
|
胡贤峰
|