序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 负责人变更 |
杨伟青 [退出]
|
董建国 [新增]
|
2 | 2020-12-09 | 负责人变更 |
董宁 [退出]
|
杨伟青 [新增]
|
3 | 2020-04-08 | 经营范围变更 |
维修、保养奥的斯产品,提供售后服务,并接受公司总部委托承担奥的斯相关产品的安装业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
接受公司委托,在公司经营范围和资质证核定范围及时限内开展经营活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2020-04-08 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
云南省昆明市盘龙区人民东路6号新华大厦14层G/F座
|
云南省昆明市盘龙区人民东路6号新华大厦14层G/F座
|
5 | 2019-09-04 | 市场主体类型变更 |
台、港、澳投资企业分公司
|
有限责任公司分公司(外商投资企业与内资合资)
|
6 | 2019-09-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
云南省昆明市盘龙区人民东路6号新华大厦14层G/F座
|
云南省昆明市盘龙区人民东路6号新华大厦14层G/F座
|
7 | 2019-09-04 | 负责人变更 |
杨伟青 [退出]
|
董宁 [新增]
|
8 | 2019-09-04 | 其他事项备案 |
广州奥的斯电梯有限公司
|
广州奥的斯电梯有限公司
|
9 | 2017-03-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
1997年2月19日 至 2017年3月27日
|
1997年2月19日 至 2043年1月16日
|
10 | 2015-12-29 | 负责人变更 |
林海生 [退出]
|
杨伟青 [新增]
|