序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李坚 | 40% | 12万人民币 |
2 | 何龙 | 30% | 9万人民币 |
3 | 杨与靖 | 30% | 9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李坚
|
|
2 |
杨与靖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-14 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李坚;成员:李坚;成员:何龙;成员:杨与靖;
|
2 | 2018-05-24 | 经营期限 |
2007年6月14日 至 2018年5月24日
|
2007年6月14日 至 长期
|