序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王敏洲 | 55% | 16.5万人民币 |
2 | 李建波 | 45% | 13.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王敏洲
|
|
2 |
李建波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-31 | 经营期限 |
2009年11月27日 至 2019年11月27日
|
2009年11月27日 至 长期
|
2 | 2017-11-08 | 联络员备案 |
戚玉锦 *** 备案手机:***
|
王敏洲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2016-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晓云 [退出]
|
王敏洲 [新增]
|
4 | 2016-06-29 | 联络员备案 |
刘晓云 *** 备案手机:***
|
戚玉锦 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周晓飞 [退出]
|
李建波 [新增]
|
6 | 2016-06-29 | 法定代表人变更 |
刘晓云
|
王敏洲
|
7 | 2016-06-29 | 经理备案 |
刘晓云 [退出]
|
王敏洲 [新增]
|
8 | 2016-06-29 | 财务负责人 |
|
李富华
|
9 | 2016-06-29 | 监事备案 |
周晓飞 [退出]
|
李建波 [新增]
|
10 | 2016-06-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
刘晓云; [退出]周晓飞; [退出]
|
王敏洲; [新增]李建波; [新增]
|