序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗兴聪 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢伟
|
|
2 |
罗琪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢正宏 [退出]
|
罗琪 [新增]
|
2 | 2017-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋兴祥 [退出]
|
谢正宏 [新增]
|
3 | 2017-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗兴聪 [退出]
|
谢伟 [新增]
|
4 | 2017-05-23 | 监事备案 |
蒋兴祥 [退出]
|
谢正宏 [新增]
|
5 | 2017-05-23 | 董事备案 |
罗兴聪 [退出]
|
谢伟 [新增]
|
6 | 2017-05-23 | 法定代表人变更 |
罗兴聪
|
谢伟
|
7 | 2017-05-23 | 经理备案 |
罗兴聪 [退出]
|
谢伟 [新增]
|
8 | 2016-08-30 | 住所变更 |
云南省昆明市盘龙区立欣洲小区2幢1-2层商铺2室
|
云南省昆明市盘龙区玉器城回迁安置房一期(翡翠花园)2-2-2-601室
|
9 | 2016-04-06 | 注册资本(金)变更 |
50万人民币
|
300.0000万人民币( + 500% )
|
10 | 2016-04-06 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
罗兴聪;
|
罗兴聪;
|