序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宝龙国际投资有限公司 | 100% | 2270.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄民选
|
|
2 |
赵力
|
|
3 |
舒静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
1997年1月30日 至 2017年1月29日
|
1997年1月30日 至 2022年1月29日
|
2 | 2015-09-02 | 董事备案 |
刘宁 [退出]赵力黄民选
|
赵力黄民选舒静 [新增]
|
3 | 2012-03-27 | 其他事项备案 |
从1997-01-30 00:00:00.0到2012-01-29 00:00:00.0
|
从1997-01-30 00:00:00.0到2017-01-29 00:00:00.0
|