序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张雄 | 95% | 1900.0万人民币 |
2 | 李东林 | 5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋兴国
|
|
2 |
孙皓
|
|
3 |
李东林
|
|
4 |
石宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-15 | 章程备案 |
无
|
2021年1月13日对公司章程第六条、第二十条内容进行修改。
|
2 | 2021-01-15 | 法定代表人变更 |
张雄
|
宋兴国
|
3 | 2021-01-15 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
张雄;李东林;
|
张雄;李东林;
|
4 | 2021-01-15 | 投资人(股权)变更 |
张雄 出资 1900万人民币;李东林 出资 100万人民币;
|
张雄 出资 1900万人民币;李东林 出资 100万人民币;
|
5 | 2021-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙皓张雄 [退出]李东林
|
宋兴国 [新增]孙皓宋兴国 [新增]李东林
|
6 | 2019-07-29 | 经营范围变更 |
工业大麻种植;中草药、香料作物、谷物种植及销售;农副产品收购及销售;籽种培育;农业科学研究及试验****展;生物技术推广和应用服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
工业大麻种植、加工;日用化学产品、保健食品、食品及饮料的研****、生产、销售;中草药、香料作物种植及销售;农副产品收购及销售;籽种培育;农业科学研究及试验****展;生物技术的研究及推广;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-07-29 | 经营范围变更 |
工业大麻种植;中草药、香料作物、谷物种植及销售;农副产品收购及销售;籽种培育;农业科学研究及试验****展;生物技术推广和应用服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
工业大麻种植、加工;日用化学产品、保健食品、食品及饮料的研****、生产、销售量;中草药、香料作物种植及销售;农副产品收购及销售;籽种培育;农业科学研究及试验****展;生物技术推广和应用服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-07-29 | 章程备案 |
无
|
2019-07-22经营范围变更
|