序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华灿光电股份有限公司 | 100% | 42100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许菁麟
|
|
2 |
周建会
|
|
3 |
郭瑾
|
|
4 |
吴龙驹
|
|
5 |
蔡锋
|
|
6 |
李旭辉
|
|
7 |
俞信华
|
|
8 |
祝文君
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南蓝晶科技股份有限公司上海分公司
|
吴龙驹 | 2011-09-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-08 | 联络员备案 |
杨海燕 *** 备案手机:***
|
张帮政 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴龙驹 [退出]
|
蔡锋 [新增]
|
3 | 2021-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周建会吴康 [退出]俞信华
|
俞信华周建会许菁麟 [新增]蔡锋 [新增]吴龙驹 [新增]郭瑾 [新增]李旭辉 [新增]
|
4 | 2021-07-08 | 法定代表人变更 |
吴康
|
许菁麟
|
5 | 2020-11-24 | 经营期限 |
2010年12月16日 至 2020年12月16日
|
2010年12月16日 至 长期
|
6 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄****连 [退出]
|
祝文君 [新增]
|
7 | 2020-07-16 | 联络员备案 |
林亚吉 *** 备案手机:***
|
杨海燕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2020-06-21 | 联络员备案 |
杨海燕 *** 备案手机:***
|
林亚吉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-04-07 | 监事备案 |
叶爱民 [退出]
|
黄****连 [新增]
|
10 | 2020-04-07 | 董事备案 |
俞信华刘榕吴康 [退出]
|
吴康俞信华周建会 [新增]
|