序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南省城乡建设投资有限公司 | 65% | 650.0万人民币 |
2 | 腾冲市越州水务投资开****有限责任公司 | 25% | 250.0万人民币 |
3 | 云南建投第九建设有限公司 | 5% | 50.0万人民币 |
4 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘载昆
|
|
2 |
艾怀龙
|
|
3 |
黄德海
|
|
4 |
徐庚飞
|
|
5 |
黄贵平
|
|
6 |
林涛
|
|
7 |
张懿达
|
|
8 |
蒋玉花
|
|
9 |
常乐
|
|
10 |
何忠留
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-09 | 章程备案 |
无
|
2022-05-10修改章程内容。
|
2 | 2022-04-07 | 联络员备案 |
刘毕宸 *** 备案手机:***
|
沈涛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-08-31 | 章程备案 |
无
|
2021-08-20董事人员由“5”人变更“11”人。
|
4 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘载昆江昆鸿蒋玉花艾怀龙何忠留
|
何忠留艾怀龙江昆鸿常乐 [新增]徐庚飞 [新增]潘载昆蒋玉花林涛 [新增]黄德海 [新增]张懿达 [新增]黄贵平 [新增]
|
5 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨海军陈世雄 [退出]
|
杨海军王星博 [新增]
|
6 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
艾怀龙潘载昆何忠留巴信坚 [退出]蒋玉花
|
艾怀龙蒋玉花潘载昆江昆鸿 [新增]何忠留
|
7 | 2020-12-17 | 章程备案 |
无
|
2020-11-28增加党建入章程。
|