序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆明兴 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 余芳 | 49% | 24.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆明兴
|
|
2 |
余芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯万良 [退出]
|
余芳 [新增]
|
2 | 2020-06-29 | 投资人(股权)变更 |
陆明兴 出资 25.5万人民币;冯万良 出资 24.5万人民币; [退出]
|
陆明兴 出资 25.5万人民币;余芳 出资 24.5万人民币; [新增]
|
3 | 2020-06-29 | 章程备案 |
无
|
2020-06-29股权变更。
|
4 | 2020-03-06 | 联络员备案 |
陆明兴 *** 备案手机:***
|
李义汝 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆明兴 [退出]
|
冯万良 [新增]
|
6 | 2019-06-12 | 章程备案 |
无
|
2019-06-06公司法定代表人变更,修改后人章程备案。
|
7 | 2019-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯万良 [退出]
|
陆明兴 [新增]
|
8 | 2019-06-12 | 法定代表人变更 |
冯万良
|
陆明兴
|
9 | 2018-09-19 | 章程备案 |
无
|
2018-09-17变更经营范围、法定代表人,修改章程。
|
10 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯万良 [退出]
|
陆明兴 [新增]
|