序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马定逵 | 99.88% | 499.4万人民币 |
2 | 马定坤 | 0.12% | 0.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马定坤
|
|
2 |
马定选
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南保山同心食品有限公司赛姆斯清真园
|
马显萍 | 2005-04-21 |
2 |
云南保山同心食品有限公司象山路经营部
|
马定逵 | 2004-09-09 |
3 |
云南保山同心食品有限公司广告分公司
|
明孝忠 | 2003-03-31 |
4 |
云南保山同心食品有限公司腾冲分公司
|
马定逵W | 2003-02-19 |
5 |
云南保山同心食品有限公司经营部
|
马定逵 | 2002-11-04 |
6 |
云南保山同心食品有限公司同心酒厂
|
马定逵 | 2001-02-03 |
7 |
保山市同心酒厂
|
||
8 |
保山同心食品有限公司象山路经营部
|
||
9 |
保山同心食品有限公司经营部
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-10 | 投资人(股权)变更 |
马定逵 出资 129.4万人民币;马定坤 出资 0.6万人民币;
|
马定逵 出资 499.4( + 285.93509% )万人民币;马定坤 出资 0.6万人民币;
|
2 | 2020-11-10 | 注册资本变更 |
130万人民币
|
500.000000万人民币( + 284.61538% )
|
3 | 2016-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马定坤 [退出]
|
马定选 [新增]
|
4 | 2016-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
马定坤
|
5 | 2016-11-16 | 经理备案 |
|
马定坤 [新增]
|
6 | 2016-11-16 | 法定代表人变更 |
马定逵
|
马定坤
|
7 | 2016-11-16 | 章程备案 |
无
|
2016-11-15监事产生方式等
|
8 | 2016-11-16 | 董事备案 |
马定逵 [退出]
|
马定坤 [新增]
|
9 | 2016-11-16 | 监事备案 |
马定坤 [退出]
|
马定选 [新增]
|
10 | 2016-04-26 | 联络员备案 |
彭安丽 *** 备案手机:***
|
赵军 *** 备案手机:***
|