序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘夕友 | 323.6万人民币 | |
2 | 李隆兵 | 6.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李隆兵
|
|
2 |
刘夕友
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-23 | 联络员备案 |
高建威 *** 备案手机:***
|
高建威 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2022-02-23 | 联络员备案 |
范超 *** 备案手机:***
|
高建威 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-03-23 | 联络员备案 |
欧靖文 *** 备案手机:***
|
范超 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-03-04 | 联络员备案 |
备案手机:
|
欧靖文 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-03-04 | 财务负责人 |
|
向芳
|