序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋琼 | 100% | 2500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋琼
|
|
2 |
陈吉飞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
普洱高密度纤维板有限责任公司胶业分公司
|
职工持股会 李先品 | 2004-05-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-07 | 联络员备案 |
姜蕾 *** 备案手机:***
|
张树彬 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵逵 [退出]
|
陈吉飞 [新增]
|
3 | 2017-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王助华 [退出]
|
蒋琼 [新增]
|
4 | 2017-04-26 | 经理备案 |
王助华 [退出]
|
蒋琼 [新增]
|
5 | 2017-04-26 | 监事备案 |
赵逵 [退出]
|
陈吉飞 [新增]
|
6 | 2016-06-08 | 联络员备案 |
姜蕾 *** 备案手机:***
|
姜蕾 *** 备案手机:***
|
7 | 2016-06-08 | 财务负责人 |
|
李世清
|