序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南天然橡胶产业集团有限公司 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 云南国营孟连农场集团有限责任公司 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈子富
|
|
2 |
李光元
|
|
3 |
李继军
|
|
4 |
彭进华
|
|
5 |
岩海明
|
|
6 |
李云江
|
|
7 |
倪国耀
|
|
8 |
孙明宏
|
|
9 |
赵金永
|
|
10 |
杨光红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南天然橡胶产业集团孟连有限公司西盟分公司
|
高雄 | 2018-11-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-03-21经营期限、经理备案变更
|
2 | 2022-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李光元倪国耀李继军罗桂珍 [退出]
|
倪国耀李光元李云江 [新增]李继军
|
3 | 2022-03-23 | 经营期限 |
2012年3月28日 至 2022年3月28日
|
2012年3月28日 至 长期
|
4 | 2022-03-09 | 联络员备案 |
罗绍荣 *** 备案手机:***
|
郝金儒 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2022-03-08 | 联络员备案 |
郝金儒 *** 备案手机:***
|
罗绍荣 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-10-14 | 章程备案 |
无
|
2021-10-13董事会成员
|
7 | 2021-10-14 | 章程备案 |
无
|
2021-10-14公司董事成员变更
|
8 | 2021-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马洪玲 [退出]陈子富岩海明李光元黄江涛 [退出]
|
岩海明李继军 [新增]彭进华 [新增]陈子富李光元
|
9 | 2021-06-21 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2021-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李光元李继军罗桂珍周庭东 [退出]
|
李继军李光元罗桂珍倪国耀 [新增]
|