序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 慈元堂医疗管理(汕头)有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴爱存
|
|
2 |
郑振杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-18 | 联络员备案 |
赵娜 *** 备案手机:***
|
李志忠 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-04-13 | 联络员备案 |
牛晓冬 *** 备案手机:***
|
赵娜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-01-18 | 联络员备案 |
牛晓冬 *** 备案手机:***
|
牛晓冬 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛晓冬 [退出]
|
吴爱存 [新增]
|
5 | 2017-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
师凯 [退出]
|
吴爱存 [新增]
|
6 | 2017-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨富成 [退出]
|
郑振杰 [新增]
|
7 | 2017-09-18 | 投资人(股权)变更 |
师凯 出资 125万人民币; [退出]杨富成 出资 100万人民币; [退出]牛晓冬 出资 275万人民币; [退出]
|
慈元堂医疗管理(汕头)有限公司 出资 500万人民币; [新增]
|
8 | 2017-09-18 | 章程备案 |
无
|
2017-09-10因公司股权变更,新股东重新制定并通过新章程。
|
9 | 2017-09-18 | 法定代表人变更 |
师凯
|
吴爱存
|
10 | 2017-09-18 | 财务负责人 |
师凯
|
牛晓东
|