序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗应 | 76% | 2280万人民币 |
2 | 吴付英 | 24% | 720万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗应
|
|
2 |
吴付英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-18 | 投资人(股权)变更 |
周毅 出资 720万人民币; [退出]罗应 出资 2280万人民币;
|
罗应 出资 2280万人民币;吴付英 出资 720万人民币; [新增]
|
2 | 2020-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周毅 [退出]
|
吴付英 [新增]
|
3 | 2020-03-27 | 投资人(股权)变更 |
周毅 出资 720万人民币;罗应 出资 750万人民币;云南中勤商品混凝土有限公司 出资 1530万人民币; [退出]
|
周毅 出资 720万人民币;罗应 出资 2280( + 204% )万人民币;
|
4 | 2020-03-27 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
文江 [退出]
|
周毅 [新增]
|
6 | 2019-11-25 | 投资人(股权)变更 |
李明友 出资 1530万人民币; [退出]周毅 出资 1470万人民币;
|
周毅 出资 720( - 51.02041% )万人民币;罗应 出资 750万人民币; [新增]云南中勤商品混凝土有限公司 出资 1530万人民币; [新增]
|
7 | 2019-11-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2019-11-25 | 法定代表人变更 |
李明友
|
罗应
|
9 | 2019-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李明友 [退出]
|
罗应 [新增]
|
10 | 2019-03-26 | 联络员备案 |
毛建忠 *** 备案手机:***
|
毛建忠 *** 备案手机:***
|