序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪大康 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 唐冬梅 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪大康
|
|
2 |
胡廷燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-14 | 联络员备案 |
梁钢 *** 备案手机:***
|
赵艳红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-05-19 | 董事备案 |
唐冬梅 [退出]
|
洪大康 [新增]
|
3 | 2020-05-19 | 经理备案 |
洪大康
|
洪大康
|
4 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
洪大康
|
洪大康
|
5 | 2020-05-19 | 法定代表人变更 |
唐冬梅
|
洪大康
|
6 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐冬梅 [退出]
|
洪大康 [新增]
|
7 | 2020-05-19 | 章程备案 |
无
|
2020-05-18法定代表人、执行董事章节修改
|
8 | 2017-06-02 | 联络员备案 |
唐莎莎 *** 备案手机:***
|
梁钢 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2017-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐莎莎 [退出]
|
胡廷燕 [新增]
|
10 | 2017-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海泉 [退出]
|
洪大康 [新增]
|