序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温氏食品集团股份有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈水华
|
|
2 |
黄华钊
|
|
3 |
杨满福
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈水华 [退出]
|
黄华钊 [新增]
|
2 | 2022-07-26 | 法定代表人变更 |
周成洪
|
陈水华
|
3 | 2022-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周成洪 [退出]
|
陈水华 [新增]
|
4 | 2022-07-26 | 章程备案 |
无
|
2022-07-05变更公司法定代表人、执行董事、监事、经理
|
5 | 2022-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭炳新 [退出]
|
杨满福 [新增]
|
6 | 2022-03-10 | 章程备案 |
无
|
2022-03-10变更住所
|
7 | 2022-03-10 | 地址变更 |
云南省红河哈尼族彝族自治州开远市环城南路16号(为民楼1401)
|
云南省红河哈尼族彝族自治州开远市中和营镇大平地村
|
8 | 2020-11-05 | 董事备案 |
陈小坚 [退出]
|
周成洪 [新增]
|
9 | 2020-11-05 | 法定代表人变更 |
陈小坚
|
周成洪
|
10 | 2020-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈小坚 [退出]
|
周成洪 [新增]
|