序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何天宏 | 50% | 15.0万人民币 |
2 | 杨娜 | 25% | 7.5万人民币 |
3 | 何永斌 | 25% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何天宏
|
|
2 |
何永斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-10 | 地址变更 |
西双版纳旅游度假区国际会展中心E-12-3
|
云南省西双版纳傣族自治州景洪市景亮路北岸康城16幢3单元902室
|
2 | 2021-04-20 | 联络员备案 |
何琼波 *** 备案手机:***
|
张国进 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-12-04 | 联络员备案 |
杜敏 *** 备案手机:***
|
何琼波 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-12-04 | 投资人(股权)变更 |
何永斌 出资 7.5万人民币;何天宏 出资 7.5万人民币;何琼波 出资 7.5万人民币; [退出]何阳 出资 7.5万人民币; [退出]
|
何永斌 出资 7.5万人民币;何天宏 出资 15( + 100% )万人民币;杨娜 出资 7.5万人民币; [新增]
|
5 | 2019-12-04 | 财务负责人 |
|
何琼波 ***
|
6 | 2017-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何永军 [退出]
|
何天宏 [新增]
|
7 | 2017-12-01 | 投资人(股权)变更 |
何永军 出资 24万人民币; [退出]何永斌 出资 6万人民币;
|
何永斌 出资 7.5( + 25% )万人民币;何天宏 出资 7.5万人民币; [新增]何琼波 出资 7.5万人民币; [新增]何阳 出资 7.5万人民币; [新增]
|
8 | 2017-12-01 | 法定代表人变更 |
何永军
|
何天宏
|
9 | 2017-12-01 | 董事备案 |
何永军 [退出]
|
何天宏 [新增]
|