序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 项理博 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 叶湘玲 | 29% | 290.0万人民币 |
3 | 项逸丽 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
项理博
|
|
2 |
叶湘玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-22 | 联络员备案 |
江凤琼 *** 备案手机:***
|
聂亮 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2022-02-15 | 联络员备案 |
唐奇 *** 备案手机:***
|
江凤琼 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-10-23 | 联络员备案 |
项理博 *** 备案手机:***
|
唐奇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永清
|
项理博
|
5 | 2021-07-29 | 联络员备案 |
江凤琼 *** 备案手机:***
|
项理博 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-07-29 | 法定代表人变更 |
李永清
|
项理博
|
7 | 2021-07-29 | 章程备案 |
无
|
2021-07-29变更法定代表人;备案执行董事、经理
|
8 | 2021-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永清 [退出]
|
项理博 [新增]
|
9 | 2019-11-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李永清
|
10 | 2019-11-11 | 董事备案 |
项理博 [退出]
|
李永清 [新增]
|