序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 段永军 | 51% | 2346.0万人民币 |
2 | 杨宏峰 | 49% | 2254.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段永军
|
|
2 |
杨宏峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
大理州展鹏建设有限公司巍山分公司
|
刘艳 | 2018-08-23 |
2 |
大理州展鹏建设有限公司剑川县分公司
|
谢鼎 | 2017-09-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-17 | 联络员备案 |
张叔自 *** 备案手机:***
|
张淑珍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-08-13 | 章程备案 |
无
|
2019-07-18提交新章程。
|
3 | 2019-08-13 | 投资人(股权)变更 |
段永军 出资 2070万人民币;董明 出资 1610万人民币; [退出]杨宏峰 出资 920万人民币;
|
段永军 出资 2346( + 13.33333% )万人民币;杨宏峰 出资 2254( + 145% )万人民币;
|
4 | 2019-08-13 | 经营期限 |
1999年9月1日 至 2019年8月23日
|
1999年9月1日 至 2019年8月23日
|
5 | 2019-08-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
段永军;董明; [退出]杨宏峰;
|
段永军;杨宏峰;
|
6 | 2019-04-08 | 联络员备案 |
李琥明 *** 备案手机:***
|
张叔自 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-06-28 | 联络员备案 |
董明 *** 备案手机:***
|
李琥明 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2017-07-28 | 实收资本变更 |
720.43万人民币
|
0.000000万人民币
|
9 | 2017-07-28 | 注册资本(金)变更 |
720.43万人民币
|
4600.000000万人民币( + 538.50756% )
|
10 | 2017-07-28 | 住所变更 |
云南省大理州大理市下关北区大关邑69号
|
云南省大理白族自治州大理市下关镇北区大关邑69号
|