序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 负责人变更 |
何自刚 [退出]
|
余金星 [新增]
|
2 | 2019-12-13 | 负责人变更 |
李苏丹 [退出]
|
何自刚 [新增]
|
3 | 2019-08-22 | 负责人变更 |
彭伟 [退出]
|
李苏丹 [新增]
|
4 | 2018-01-30 | 负责人变更 |
段自虎 [退出]
|
彭伟 [新增]
|
5 | 2016-10-17 | 联络员备案 |
赵瑞芹 *** 备案手机:***
|
尹安纪 *** 备案手机:***
|
6 | 2016-10-17 | 负责人变更 |
欧梅 [退出]
|
段自虎 [新增]
|
7 | 2016-10-17 | 名称变更 |
中国农业银行股份有限公司德宏城关分理处
|
中国农业银行股份有限公司芒市城关分理处
|
8 | 2016-03-04 | 联络员备案 |
赵瑞芹 *** 备案手机:***
|
赵瑞芹 *** 备案手机:***
|
9 | 2016-03-04 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
10 | 2016-03-04 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|