序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 社会流通股 | 62.26941% | 56927.3246万人民币 |
2 | 新疆塔城国际资源有限公司 | 37.73059% | 34493.6922万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄建荣
|
|
2 |
何亚平
|
|
3 |
陈振婷
|
|
4 |
戴塔根
|
|
5 |
唐海燕
|
|
6 |
庞守林
|
|
7 |
湛胜
|
|
8 |
王喜兵
|
|
9 |
康鸣
|
|
10 |
李敏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西藏珠峰工业股份有限公司锌冶炼分公司
|
丁宇峰 | 2006-09-21 |
2 |
西藏珠峰工业股份有限公司福州摩托车厂
|
彭绍祥 | 2000-01-14 |
3 |
西藏珠峰工业股份有限公司上海经营部
|
汪建中 | 1999-06-22 |
4 |
西藏珠峰工业股份有限公司成都工厂
|
罗启文 | 1999-06-04 |
5 |
西藏珠峰工业股份有限公司济南办事处
|
蒋渝平 | 1999-05-07 |
6 |
西藏珠峰工业股份有限公司江门公司
|
刘俐 | 1999-03-09 |
7 |
西藏珠峰工业股份有限公司双流工厂
|
陈岷 | 1999-02-01 |
8 |
西藏珠峰工业股份有限公司常州办事处
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-21 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) |
15833.333300
|
91421.016800
|
2 | 2019-06-21 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
65300.726300
|
91421.016800
|
3 | 2019-06-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
康鸣黄建荣何亚平李伍波 [退出]聂巧明 [退出]陈振婷李敏秦啸庞守林唐海燕戴塔根
|
庞守林湛胜 [新增]陈振婷李敏秦啸唐海燕戴塔根康鸣黄建荣何亚平王喜兵 [新增]
|
4 | 2019-06-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
65300.726300
|
91421.016800( + 40% )
|
5 | 2019-06-21 | 实收资本变更 |
15833.333300
|
91421.016800( + 477.3959% )
|
6 | 2019-06-21 | 其他事项备案 |
社会流通股:*%;新疆塔城国际资源有限公司:*%;西藏自治区信托投资公司:*%;西藏自治区国有资产经营公司:*%;西藏自治区交通工业总公司:*%;西藏赛亚经贸服务公司:*%;西藏国际经济技术合作公司:*%;
|
新疆塔城国际资源有限公司:*%;社会流通股:*%;
|
7 | 2019-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康鸣黄建荣何亚平李伍波 [退出]聂巧明 [退出]陈振婷李敏秦啸庞守林唐海燕戴塔根
|
庞守林湛胜 [新增]陈振婷李敏秦啸唐海燕戴塔根康鸣黄建荣何亚平王喜兵 [新增]
|
8 | 2019-06-21 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2016-12-07 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
15833.33
|
65300.726300
|
10 | 2016-12-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
冯雷昌 [退出]任显成 [退出]傅长禄 [退出]程庆刚 [退出]陈克东 [退出]钱逢胜 [退出]陈汛桥 [退出]常清 [退出]刘海群 [退出]康鸣姜丽蓉 [退出]黄建荣魏雨泉 [退出]梁明 [退出]
|
聂巧明 [新增]庞守林 [新增]李伍波 [新增]陈振婷 [新增]李敏 [新增]秦啸 [新增]唐海燕 [新增]戴塔根 [新增]康鸣黄建荣何亚平 [新增]
|