序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆乌江实业集团贸易有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张满
|
|
2 |
刘成佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
加工、销售金属材料、电子产品及配件、矿产品【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。
|
一般项目:金属材料、矿产品加工及销售;电子产品及配件的销售;铁合金冶炼及销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)
|
2 | 2021-03-24 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2020-11-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
覃彪 [退出]秦源 [退出]秦源 [退出]
|
刘成佳 [新增]张满 [新增]
|
4 | 2020-11-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
秦源
|
张满
|
5 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
覃彪 [退出]秦源 [退出]秦源 [退出]
|
刘成佳 [新增]张满 [新增]
|
6 | 2018-03-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
覃彪张满 [退出]
|
覃彪秦源 [新增]秦源 [新增]
|
7 | 2018-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
覃彪张满 [退出]
|
覃彪秦源 [新增]秦源 [新增]
|
8 | 2018-03-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张满
|
秦源
|
9 | 2017-03-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
岳凤 [退出]张权 [退出]秦源 [退出]罗子权 [退出]张满冉茂杨 [退出]
|
张满覃彪 [新增]
|
10 | 2017-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
岳凤 [退出]张权 [退出]秦源 [退出]罗子权 [退出]张满冉茂杨 [退出]
|
张满覃彪 [新增]
|