序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李便允 | 31% | 1860.1434万人民币 |
2 | 李来僧 | 18.59% | 1115.2227万人民币 |
3 | 钟景红 | 16.94% | 1016.5112万人民币 |
4 | 钟鸣 | 5.84% | 350.2339万人民币 |
5 | 郜晓雯 | 4.09% | 245.2071万人民币 |
6 | 郜汝闯 | 3.58% | 214.5734万人民币 |
7 | 郜书兰 | 2.44% | 146.3766万人民币 |
8 | 李喜环 | 2.26% | 135.6412万人民币 |
9 | 秦文安 | 2.12% | 127.3209万人民币 |
10 | 李贺贺 | 2.04% | 122.6126万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郜希君
|
|
2 |
张磊
|
|
3 |
钟景红
|
|
4 |
李建平
|
|
5 |
李广新
|
|
6 |
李景辉
|
|
7 |
李贺贺
|
|
8 |
李便允
|
|
9 |
秦文安
|
|
10 |
张建民
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乐寿农牧集团股份有限公司河北分公司
|
钟景红 | 2016-12-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郜书兰秦文安张磊郜希君李景辉李明 [退出]李广新李贺贺钟景红李便允张建民李来僧 [退出]陈丽 [退出]郜炜
|
张磊郜希君李景辉李广新李贺贺钟景红李便允张建民郜英杰 [新增]郜炜李建平 [新增]李世杰 [新增]郜书兰秦文安
|
2 | 2019-06-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈丽郜书兰秦文安张磊郜希君李景辉李明李广新李贺贺钟景红李便允张建民李来僧郜炜
|
郜书兰秦文安张磊郜希君李景辉李明李广新李贺贺钟景红李便允张建民李来僧陈丽郜炜
|
3 | 2019-06-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
农作物种植、培育技术研****;家禽繁育、养殖;畜牧饲料、农副产品、食品的销售;鸭产品制作及食品加工、技术研****;畜禽添加剂预混合饲料生产及销售(限分公司经营);饲料原料销售(限分公司经营);技术咨询与服务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
|
农作物种植、培育技术研****;家禽繁育、养殖;畜牧饲料、农副产品、食品的销售;鸭产品制作及食品加工、技术研****;畜禽添加剂预混合饲料生产及销售(限分公司经营);饲料原料销售(限分公司经营);技术咨询与服务;餐饮管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
|
4 | 2019-06-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
西藏拉萨市城关区纳金路35号
|
西藏自治区拉萨市城东区江苏大道塔玛村商业综合楼城关区招商引资服务中心419室
|
5 | 2019-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈丽郜书兰秦文安张磊郜希君李景辉李明李广新李贺贺钟景红李便允张建民李来僧郜炜
|
郜书兰秦文安张磊郜希君李景辉李明李广新李贺贺钟景红李便允张建民李来僧陈丽郜炜
|
6 | 2019-06-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李便允
|
郜希君
|
7 | 2019-06-12 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2019-06-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈丽郜书兰秦文安张磊王东艳 [退出]李景辉李明李广新李贺贺钟景红李便允张建民
|
陈丽郜书兰秦文安张磊郜希君 [新增]李景辉李明李广新李贺贺钟景红李便允张建民李来僧 [新增]郜炜 [新增]
|
9 | 2019-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈丽郜书兰秦文安张磊王东艳 [退出]李景辉李明李广新李贺贺钟景红李便允张建民
|
陈丽郜书兰秦文安张磊郜希君 [新增]李景辉李明李广新李贺贺钟景红李便允张建民李来僧 [新增]郜炜 [新增]
|
10 | 2019-06-10 | 章程备案 |
无
|
无
|