序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东方财富信息股份有限公司 | 99.93182% | 879400.0万人民币 |
2 | 上海东方财富证券投资咨询有限公司 | 0.06818% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴彦
|
|
2 |
郑立坤
|
|
3 |
程磊
|
|
4 |
徐昭
|
|
5 |
沈国权
|
|
6 |
卞春山
|
|
7 |
蔡开璟
|
|
8 |
史佳
|
|
9 |
刘洋
|
|
10 |
倪长锋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
东方财富证券股份有限公司上海临港环湖西一路证券营业部
|
张传银 | 2022-06-17 |
2 |
东方财富证券股份有限公司福清福和路证券营业部
|
张薇 | 2021-11-30 |
3 |
东方财富证券股份有限公司阿里地区文化路证券营业部
|
丹增 | 2021-11-25 |
4 |
东方财富证券股份有限公司仙游学府东路证券营业部
|
陈雅冬 | 2021-07-30 |
5 |
东方财富证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部
|
易茶林 | 2021-03-30 |
6 |
东方财富证券股份有限公司深圳龙城大道证券营业部
|
黄光辉 | 2021-03-15 |
7 |
东方财富证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
|
梁英钰 | 2020-11-19 |
8 |
东方财富证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部
|
雷童永 | 2020-11-02 |
9 |
东方财富证券股份有限公司大连西安路证券营业部
|
徐淼 | 2020-09-24 |
10 |
东方财富证券股份有限公司成都沙河铺街证券营业部
|
吉加俊 | 2020-09-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-31 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
880000.000000
|
1210000.000000
|
2 | 2022-03-31 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史佳倪长锋程磊徐昭卞春山沈寒 [退出]郑立坤戴彦刘洋蔡开璟
|
史佳倪长锋程磊徐昭卞春山戴彦刘洋蔡开璟沈国权 [新增]郑立坤
|
4 | 2021-12-22 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-12-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
22
|
长期
|
6 | 2021-09-27 | 其他事项备案 |
东方财富信息股份有限公司:99.9277%;上海东方财富证券投资咨询有限公司:0.0723%;
|
东方财富信息股份有限公司:99.9318%;上海东方财富证券投资咨询有限公司:0.0682%;
|
7 | 2021-09-27 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2021-09-27 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
830000
|
880000.000000
|
9 | 2021-09-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
东方财富信息股份有限公司:99.9277%;上海东方财富证券投资咨询有限公司:0.0723%;
|
东方财富信息股份有限公司:99.9318%;上海东方财富证券投资咨询有限公司:0.0682%;
|
10 | 2021-06-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
卞春山沈寒史佳倪长锋程磊徐昭刘洋郑立坤戴彦
|
史佳倪长锋程磊徐昭卞春山沈寒郑立坤戴彦刘洋蔡开璟 [新增]
|