序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李天海 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李天海
|
|
2 |
烟金霞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西藏御生堂医药连锁有限公司明康分公司
|
唐小兰 | 2021-11-22 |
2 |
西藏御生堂医药连锁有限公司曲当乡分公司
|
李佳莉 | 2021-08-10 |
3 |
西藏御生堂医药连锁有限公司措果乡分公司
|
尼玛努宗 | 2021-08-09 |
4 |
西藏御生堂医药连锁有限公司承轩分公司
|
李清 | 2021-04-07 |
5 |
西藏御生堂医药连锁有限公司承祥分公司
|
邓于芬 | 2021-03-30 |
6 |
西藏御生堂医药连锁有限公司定日县珠峰分店
|
次旦格桑 | 2020-12-29 |
7 |
西藏御生堂医药连锁有限公司波密县岐康分公司
|
潘二磊 | 2020-10-10 |
8 |
西藏御生堂医药连锁有限公司拉萨第一分公司
|
李纪伟 | 2020-09-11 |
9 |
西藏御生堂医药连锁有限公司米林分公司
|
赵江荣 | 2020-07-07 |
10 |
西藏御生堂医药连锁有限公司波密县分公司
|
韩林芝 | 2019-07-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李天海张尊国 [退出]席小琴 [退出]
|
李天海烟金霞 [新增]
|
2 | 2021-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李天海张尊国 [退出]席小琴 [退出]
|
李天海烟金霞 [新增]
|