序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西培鑫安达能源科技有限公司旬邑分公司
|
李晓霞 | 2020-05-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-24 | 行业代码变更 |
7290:其他商务服务业
|
7299:其他未列明商务服务业
|
2 | 2020-03-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:李培成,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:李培成,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:李培成,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
3 | 2020-03-24 | 经营范围变更 |
矿产资源开****的技术咨询、商务信息咨询、油田技术服务;油气田的开采。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)
|
一般项目:地质勘查技术服务;安全咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
4 | 2018-07-03 | 注册资本(金)变更 |
500
|
5000( + 900% )
|
5 | 2018-07-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 沙金德力格; 出资额: 25; 百分比: 5姓名: 姜华; 出资额: 45; 百分比: 9姓名: 王兰; 出资额: 50; 百分比: 10姓名: 赵章亮; 出资额: 150; 百分比: 30姓名: 李培成; 出资额: 230; 百分比: 46
|
姓名: 沙金德力格; 出资额: 25; 百分比: 0.5姓名: 姜华; 出资额: 45; 百分比: 0.9姓名: 王兰; 出资额: 50; 百分比: 1姓名: 赵章亮; 出资额: 150; 百分比: 3姓名: 李培成; 出资额: 4730( + 1956.52174% ); 百分比: 94.6
|
6 | 2017-07-25 | 主要人员备案 |
姓名: 李培成; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 潘坚富; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 李培成; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 王兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2017-07-25 | 经营范围变更 |
矿产资源开****的技术咨询、商业信息咨询、油田技术服务、矿产品(除专控)、金属材料、建筑材料(除木材)、五金交电、机电产品(除小轿车)、水暖器材、农副产品、汽车配件(不含总成)、日用百货、矿山开采设备的销售。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)
|
矿产资源开****的技术咨询、商务信息咨询、油田技术服务;油气田的开采。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)
|
8 | 2017-07-25 | 企业类型变更 |
1151--有限责任公司(自然人独资)
|
1130--有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2017-07-25 | 董事备案 |
姓名: 李培成;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 潘坚富;证件号码*********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 李培成;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 王兰;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
|
10 | 2017-07-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李培成; 出资额: 500; 百分比: 100
|
姓名: 沙金德力格; 出资额: 25; 百分比: 5 [新增]姓名: 姜华; 出资额: 45; 百分比: 9 [新增]姓名: 王兰; 出资额: 50; 百分比: 10 [新增]姓名: 赵章亮; 出资额: 150; 百分比: 30 [新增]姓名: 李培成; 出资额: 230( - 54% ); 百分比: 46
|