序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何勤 | 90% | 270万 |
2 | 杨陆军 | 10% | 30万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何勤
|
|
2 |
张芳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安泰达环保科技有限公司高陵分公司
|
何勤 | 2015-02-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 企业类型变更 |
1151--有限责任公司(自然人独资)
|
1130--有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2021-08-27 | 章程备案 |
同意本次章程备案
|
同意本次章程备案
|
3 | 2021-08-27 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 何勤; 出资额: 300; 百分比: 100
|
姓名: 杨陆军; 出资额: 30; 百分比: 10 [新增]姓名: 何勤; 出资额: 270( - 10% ); 百分比: 90
|
4 | 2021-06-04 | 企业类型变更 |
1190--其他有限责任公司
|
1151--有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2021-06-04 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 徐卸牛; 出资额: 75; 百分比: 25 [退出]姓名: 何勤; 出资额: 225; 百分比: 75
|
姓名: 何勤; 出资额: 300( + 33.33333% ); 百分比: 100
|
6 | 2021-06-04 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
7 | 2020-10-16 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 苏士林; 出资额: 105; 百分比: 35 [退出]姓名: 何勤; 出资额: 195; 百分比: 65
|
姓名: 徐卸牛; 出资额: 75; 百分比: 25 [新增]姓名: 何勤; 出资额: 225( + 15.38462% ); 百分比: 75
|
8 | 2019-08-23 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 刘****太; 出资额: 105; 百分比: 35 [退出]姓名: 何勤; 出资额: 195; 百分比: 65
|
姓名: 苏士林; 出资额: 105; 百分比: 35 [新增]姓名: 何勤; 出资额: 195; 百分比: 65
|
9 | 2019-08-23 | 主要人员备案 |
姓名: 何勤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 刘****太; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 何勤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 张芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
10 | 2019-05-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张坤
|
何勤
|