序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张岚岚 | 99% | 2970.0万 |
2 | 张振彬 | 1% | 30.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张岚岚
|
|
2 |
张振彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-27 | 章程备案 |
执行董事张巍巍为公司的法定代表人,任期为三年,由股东会选举产生,任期届满,可连选连任。
|
执行董事张岚岚为公司的法定代表人,任期为三年,由股东会选举产生,任期届满,可连选连任。
|
2 | 2018-09-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张巍巍
|
张岚岚
|
3 | 2018-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张振彬(监事),张巍巍(总经理,执行董事) [退出]
|
张振彬(监事),张岚岚(经理,执行董事) [新增]
|
4 | 2018-09-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张振彬张巍巍 [退出]
|
张岚岚 [新增]张振彬
|
5 | 2018-02-12 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
通辽市联保煤炭销售有限公司
|
通辽市亿高煤炭销售有限公司
|
6 | 2017-05-31 | 财务负责人变更 |
|
王继学
|
7 | 2017-05-31 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
8 | 2017-05-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张巍巍
|
张巍巍张振彬 [新增]
|
9 | 2015-10-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1500
|
3000( + 100% )
|
10 | 2015-10-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张巍巍
|
张巍巍
|