序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阳凯波 | 60% | 480.0万 |
2 | 王强 | 40% | 320.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阳凯波
|
|
2 |
王强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-11 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 阳凯波; 出资额: 80; 百分比: 10姓名: 王强; 出资额: 320; 百分比: 40姓名: 吴勇; 出资额: 400; 百分比: 50 [退出]
|
姓名: 王强; 出资额: 320; 百分比: 40姓名: 阳凯波; 出资额: 480( + 500% ); 百分比: 60
|
2 | 2022-03-11 | 章程备案 |
同意本次章程备案
|
同意本次章程备案
|
3 | 2022-03-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王强; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 阳凯波; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 王强; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 阳凯波; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理
|
4 | 2021-11-24 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
5 | 2021-11-24 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 王强; 出资额: 320; 百分比: 40姓名: 阳凯波; 出资额: 480; 百分比: 60
|
姓名: 阳凯波; 出资额: 80( - 83.33333% ); 百分比: 10姓名: 王强; 出资额: 320; 百分比: 40姓名: 吴勇; 出资额: 400; 百分比: 50 [新增]
|
6 | 2021-11-03 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局经开分局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市未央区市场监督管理局;
|
7 | 2021-04-23 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局未央分局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市市场监督管理局经开区分局;
|
8 | 2020-03-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
许建
|
阳凯波
|
9 | 2020-03-16 | 住所变更 |
陕西省西安市经济技术开****区凤城四路西安国际企业中心A座****
|
陕西省西安市未央区凤城八路张家堡新区**号楼****
|
10 | 2020-03-16 | 管辖机关变更 |
西安市工商行政管理局经开分局
|
西安市工商行政管理局未央分局
|