序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵磊 | 51% | 255万 |
2 | 王芳 | 49% | 245万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵磊
|
|
2 |
王芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-19 | 行业代码变更 |
6290:其他餐饮业
|
6290:其他餐饮业
|
2 | 2022-09-19 | 经营范围变更 |
一般项目:餐饮管理;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
一般项目:机械设备销售;餐饮管理;电子、机械设备维护(不含特种设备);户外用品销售;体育用品设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);日用品出租;露营地服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
3 | 2020-04-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:赵磊,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:赵磊,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:康孟,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
4 | 2020-04-17 | 经营范围变更 |
许可经营项目:餐饮服务(具体经营:含凉菜,不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
一般项目:餐饮管理;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
5 | 2020-04-17 | 行业代码变更 |
6290:其他餐饮业
|
6290:其他餐饮业
|
6 | 2020-04-17 | 从业人数变更 |
|
5
|
7 | 2015-11-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:赵磊,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
8 | 2015-11-25 | 联络员备案变更 |
原联络人员姓名:,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:赵磊,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划:
|
9 | 2015-11-25 | 联络员备案变更 |
原联络人员姓名:;电话:******电话:******原财务负责人姓名:;电话:******电话:******原办税人姓名:;电话:******电话:******原生产经营地:;原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:赵磊;电话:******电话:******现财务负责人姓名:;电话:******电话:******现办税人姓名:;电话:******电话:******现生产经营地:;现生产经营地所在行政区划:
|
10 | 2015-11-25 | 出资日期变更 |
姓名: 王芳; 出资日期: 2005-09-22姓名: 赵磊; 出资日期: 2005-09-22
|
姓名: 王芳; 出资日期: 2005-09-22姓名: 赵磊; 出资日期: 2005-09-22
|