序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中铁二十局集团有限公司 | 100% | 101000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈耀华
|
|
2 |
钟选良
|
|
3 |
党承胜
|
|
4 |
刘泽坚
|
|
5 |
殷简
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中铁二十局集团第二工程有限公司渭南铁建大酒店分公司
|
李燕 | 2017-11-06 |
2 |
中铁二十局集团第二工程有限公司西安铁建大酒店
|
李燕 | 2017-10-20 |
3 |
中铁二十局集团第二工程有限公司阜康分公司
|
吕鹏涛 | 2017-10-09 |
4 |
中铁二十局集团第二工程有限公司中卫制梁场
|
张超 | 2017-09-19 |
5 |
中铁二十局集团第二工程有限公司宣化制梁场
|
姜浩 | 2017-03-13 |
6 |
中铁二十局集团第二工程有限公司河北分公司
|
李志勇 | 2015-05-12 |
7 |
中铁二十局集团第二工程有限公司镇宁制梁场
|
文辉 | 2013-03-28 |
8 |
中铁二十局集团第二工程有限公司成都分公司
|
何长春 | 2011-08-15 |
9 |
中铁二十局集团第二工程有限公司栖霞制梁场
|
任东平 | 2011-03-15 |
10 |
中铁二十局集团第二工程有限公司乌鲁木齐分公司
|
姚长文 | 2010-11-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:陕西省市场监督管理局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市未央区市场监督管理局;
|
2 | 2019-11-04 | 经营范围变更 |
公路、铁路、市政、水利电力、城市轨道交通、机场、港口、矿山(勘探、开采除外)、工业与民用建筑的工程施工、设备安装、工程技术咨询;机械设备、建安器材的租赁;物贸物流(道路运输经营除外);砼结构构件的制造;承包境外铁路、公路等综合土木工程建筑;对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员(对外承包工程资格证书编号:*****08);上述境外工程所需的设备、材料出口及对外转口贸易(国家限定或禁止进出口的产品和技术除外).住宿;餐饮服务;预包装食品的销售;酒店管理及咨询服务;会议服务;物业管理;商务信息咨询;旅游信息咨询服务;文化艺术交流活动策划;文具用品、工艺美术品、日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
公路、铁路、市政、水利电力、城市轨道交通、机场、港口、矿山(勘探、开采除外)、工业与民用建筑的工程施工;检验检测;园林绿化施工;设备安装、工程技术咨询;机械设备、建安器材的租赁;物贸物流(道路运输经营除外);砼结构构件的制造;承包境外铁路、公路等综合土木工程建筑;对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员(对外承包工程资格证书编号:*****08);上述境外工程所需的设备、材料出口及对外转口贸易(国家限定或禁止进出口的产品和技术除外);住宿;餐饮服务;预包装食品的销售;酒店管理及咨询服务;会议服务;物业管理;商务信息咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外);旅游信息咨询服务;文化艺术交流活动策划;文具用品、工艺美术品、日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-11-04 | 章程备案 |
增加党建
|
|
4 | 2019-11-04 | 其他企业基本信息 |
原生产经营地:(陕西省西安市未央区太华北路79号),原生产经营地所在行政区划:(未央区)
|
现生产经营地:(陕西省西安市未央区太华北路79号),现生产经营地所在行政区划:(未央区)
|
5 | 2019-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张建升
|
陈耀华
|
6 | 2019-01-21 | 投资者变更 |
张建升 [退出]
|
陈耀华 [新增]
|
7 | 2019-01-21 | 主要人员备案 |
姓名: 万承茂; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王高鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 张建升; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 邹虎; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 陈耀华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 党承胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 刘泽坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 殷简; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 钟选良; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
|
8 | 2019-01-21 | 法定代表人变更 |
张建升
|
陈耀华
|
9 | 2019-01-21 | 章程备案 |
增加党建
|
增加党建
|
10 | 2018-12-03 | 章程备案 |
|
增加党建
|