序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宫天胜 | 50% | 465万 |
2 | 梁涛 | 50% | 465万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宫天胜
|
|
2 |
梁涛
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西安星卓企业管理服务有限公司咸阳分公司
|
梁涛 | 2021-06-18 |
2 |
西安星卓企业管理服务有限公司高新分公司
|
梁涛 | 2016-02-15 |
3 |
西安星卓企业管理服务有限公司经开区分公司
|
梁涛 | 2014-07-01 |
4 |
西安星卓企业管理服务有限公司银川分公司
|
梁涛 | 2011-11-23 |
5 |
西安星卓人才服务有限公司汉中办事处
|
宫扬 | 2010-01-05 |
6 |
西安星卓企业管理服务有限公司宝鸡办事处
|
张社宁 | 2009-12-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 梁涛; 出资额: 302.8; 百分比: 49.64姓名: 宫天胜; 出资额: 307.2; 百分比: 50.36
|
姓名: 宫天胜; 出资额: 465( + 51.36719% ); 百分比: 50姓名: 梁涛; 出资额: 465( + 53.56671% ); 百分比: 50
|
2 | 2022-04-08 | 章程备案 |
|
同意本次章程备案
|
3 | 2022-04-08 | 注册资本(金)变更 |
610
|
930( + 52.45902% )
|
4 | 2021-07-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宫天胜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 梁涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 宫天胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 梁涛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
5 | 2021-07-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宫天胜
|
梁涛
|
6 | 2021-07-13 | 联系电话变更 |
***********
|
***-********
|
7 | 2021-03-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络人员姓名:荆波,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人姓名:黄艳萍,原财务负责人固定电话:***-********-***,原财务负责人移动电话:***********,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:陕西省西安市莲湖区北大街***号诚礼商住公寓***室,原生产经营地所在行政区划:
|
现联络人员姓名:荆波,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:黄艳萍,现财务负责人固定电话:***-********-***,现财务负责人移动电话:***********,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:陕西省西安市经济技术开****区凤城九路海荣名城**幢*单元*****室,现生产经营地所在行政区划:经开区
|
8 | 2021-03-02 | 管辖单位变更 |
西安市工商行政管理局经开分局
|
(经开)文景路市场监督管理所
|
9 | 2021-03-02 | 住所变更 |
西安市莲湖区北大街***号诚礼商住公寓***室
|
陕西省西安市经济技术开****区凤城九路海荣名城**幢*单元*****室
|
10 | 2021-03-02 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局莲湖分局;
|
【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局经开分局;
|